Hanes ariannol PLUS YOU LIMITED

Rhif yr elusen: 1125571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £595.96k £594.27k £520.54k £600.20k £416.64k
Cyfanswm gwariant £587.26k £585.84k £467.55k £549.64k £563.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £156.46k £20.33k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.94k £1.94k £20.33k £544 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £429.83k £429.83k £349.17k £437.26k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £46.92k £45.24k £43.08k £57.92k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £117.23k £117.23k £107.94k £102.55k N/A
Incwm - Arall £33 £33 £23 £1.94k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £245.42k £244.00k £213.17k £198.21k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.95k £4.20k £2.90k £2.65k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £341.85k £341.85k £254.38k £351.43k N/A