Ymddiriedolwyr PLUS YOU LIMITED

Rhif yr elusen: 1125571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL AUSTIN WHITMORE Cadeirydd
Dim ar gofnod
RICHARD BURRELL Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
JEAN KING Ymddiriedolwr 20 November 2023
Dim ar gofnod
NICOLA JUDITH GREEN Ymddiriedolwr 27 February 2017
Dim ar gofnod
Hadleigh Paul Gaudreau Ymddiriedolwr 27 June 2016
Dim ar gofnod
GARY RAYMOND KING Ymddiriedolwr 07 November 2011
Dim ar gofnod
CHRISTINE HOLLAND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod