Salisbury Hospice Charity Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides financial support for the Palliative Care Service based at Salisbury Hospice, and for the relief of suffering in cancer and other terminal illness and the promotion of related research. The aim of the charity is to contribute to the funding of a full range of palliative care services from Salisbury NHS Foundation Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,834,041
Roddion a chymynroddion | £2.13m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £587.60k | |
Buddsoddiadau | £120.72k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,090,909
Codi arian | £444.47k | |
Weithgareddau elusennol | £1.65m | |
Arall | £0 |
£155,976 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £444.47k | |
Gwariant elusennol | £1.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £743.13k |
Codi arian a Arall Gwariant | £444.47k | |
Gwariant elusennol | £1.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £899.11k |
Pobl

13 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 282484 SALISBURY HOSPICECARE TRUST
- 25 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- SALISBURY HOSPICE CHARITY (Enw gwaith)
- SALISBURY HOSPICE (Enw blaenorol)
- SALISBURY HOSPICECARE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter David Jenkins | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Aloysia Mame Daros | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Julie Whale | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Lucy Goody | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Michael Stewart Nielsen | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Dr Carl Timothy John Broadbridge | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Nicola Ann Spicer | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
MARK MERRILL | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|||||
STELLA VALENTINE MARGARET SYKES | Ymddiriedolwr | 28 May 2014 |
|
|
||||
DAVID HUGH CHARLES PARDOE | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|||||
IAN PETER DOWNIE | Ymddiriedolwr | 10 February 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72m | £2.51m | £1.58m | £1.54m | £2.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.41m | £1.70m | £1.93m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £1.98m | £1.02m | £904.09k | £2.13m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £573.32k | £439.37k | £470.68k | £519.52k | £587.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.81k | £87.33k | £94.16k | £115.00k | £120.72k | |
|
Incwm - Arall | £1.74k | £2.03k | £1.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £562.67k | £1.29m | £318.21k | £330.51k | £1.65m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.11m | £1.38m | £1.49m | £1.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £374.93k | £300.71k | £316.73k | £441.20k | £444.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.02k | £18.13k | £6.74k | £10.59k | £11.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.24m | £1.01m | £1.29m | £1.40m | £1.54m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.22k | £5.13k | £5.77k | £5.68k | £6.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.07k | £0 | £3.47k | £1.65k | £3.68k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.78m | £2.14m | £2.69m | £2.38m | £2.55m | |
|
Cyfanswm asedau | £589.85k | £1.68m | £1.16m | £808.20k | £1.59m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.81k | £46.78k | £114.28k | £54.01k | £103.70k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES (INCORPORATED) 5TH MARCH 2008 as amended on 01 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
3.1TO PROMOTE THE RELIEF OF SUFFERING(SO FAR AS SUCH PURPOSE IS CHARITABLE) IN SUCH WAYS AS THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF SUCH OBJECT) 311BY ESTABLISHING MAINTAINING AND PROVIDING HOSPICE CARE AND HOME CARE SERVICES FOR THE RECEPTION AND CARE OF PERSONS OF EITHER SEX (WITHOUT REGARD TO RACE OR CREED) WHO ARE SUFFERING (AT ANY AGE) FROM ANY CHRONIC OR TERMINAL ILLNESS OR FROM ANY DISABILITY OR DISEASE ATTRIBUTABLE TO OLD AGE OR FROM ANY OTHER PHYSICAL OR MENTAL INFIRMITY DISABILITY OR DISEASE AND BY PROVIDING MEDICAL OR OTHER TREATMENT AND ATTENTION FOR ANY SUCH PERSONS AS AFORESAID IN THEIR OWN HOMES 312 BY CONDUCTING OR PROMOTING OR ENCOURAGING RESEARCH INTO THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM ANY SUCH ILLNESS DISABILITY, DISEASE OR INFIRMITY AS AFORESAID AND PARTICULARLY INTO THE CARE AND TREATMENT OF PERSONS SUFFERING FROM CANCER OR TERMINAL ILLNESSES 313BY PROVIDING BEREAVEMENT COUNSELLING SERVICES FOR ADULTS AND CHILDREN INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CIRCUMSTANCES WHERE THE BEREAVEMENT CONCERNS A PATIENT TREATED BY THE CHARITY 314 BY PROVIDING OR ASSISTING IN OR ENCOURAGING THE PROVISION OF SPIRITUAL HELP AND GUIDANCE FOR 3141 PERSONS SUFFERING FROM ANY SUCH ILLNESS DISABILITY DISEASE OR INFIRMITY AS AFORESAID WHETHER RECEIVING CARE AND/OR TREATMENT AT A HOSPICE RESIDENTIAL HOME OR IN THEIR OWN HOMES 3142 THE FAMILIES OF SUCH PERSONS AND 3143 THE CARERS OF SUCH PERSONS AND 315BY PROVIDING CARE SUPPORT AND ASSISTANCE TO THE CARERS AND FAMILY OF PATIENTS TREATED BY THE CHARITY IN SUCH WAYS AS THE CHARITY THINKS FIT
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE WILTSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
IAN KEMP
FINANCE OFFICER
SALISBURY HOSPICE CHARITY
SALISBURY HOSPICE
ODSTOCK ROAD
SALISBUR
- Ffôn:
- 01722416353
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window