Ymddiriedolwyr SHEPPERTON PRE-SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 1126151

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Kenneth Leslie Venning | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Claire Louise Davis | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Claire Louise Palmer | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
George Lansdale | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Jana Bulatovic | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Annabel Bosman | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Sarah Catherine Morris | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Claire Morris | Ymddiriedolwr | 01 October 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.