ARMY PARACHUTE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Subsidised sports parachuting for serving military, ex military (veterans) and sponsorship for ex servicemen wounded in battle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 26 Awst 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant Colonel Anna Juliet Scott | Cadeirydd | 06 October 2023 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Richard Hill | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
MAJOR GENERAL Andrew Kennet CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIGADIER Phillip McEvoy OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 MARCH 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 SEPTEMBER 2009 AS AMENDED ON 18 JUN 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMY AND THE OTHER ARMED FORCES OF THE CROWN, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, BY PROVIDING FACILITIES, RESOURCES AND EQUIPMENT FOR PARACHUTING AND SKY DIVING FOR MILITARY PERSONNEL FOR THE PURPOSE OF INCREASING THEIR PHYSICAL FITNESS, FOSTERING ESPRIT DE CORPS AND TO FACILITATE TRAINING AND ADVENTURE TRAINING ACTIVITIES; 2. TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES BY THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF INCLUSIVE PARTICIPATION IN PARACHUTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES THAT PROMOTE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND WELLBEING AND WHICH IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; 3. TO ADVANCE, PROMOTE OR CARRY OUT SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
APA
Airfield Camp
Netheravon
SALISBURY
SP4 9SF
- Ffôn:
- 01980670734
- E-bost:
- coo.apa@netheravon.com
- Gwefan:
-
WWW.netheravon.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window