THE LOCKWOOD CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants and donations to charities and individuals for general charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD LOCKWOOD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr REBECCA KATHERINE LOCKWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY ANN LOCKWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £313.24k | £303.30k | £362.52k | £514.13k | £446.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.57k | £136.65k | £239.17k | £181.52k | £364.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £514.13k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £178.88k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £2.24k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £4.84k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £174.04k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £2.24k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £400 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 15 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 15 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE SICKNESS AND PROTECT AND PRESERVE PUBLIC HEALTH THROUGH FUNDING SPECIFIC PROJECTS TO BENEFIT THE SICK AND TERMINALLY ILL 2 TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF SERVICES AND EQUIPMENT FOR SCHOOLS, COLLEGES AND UNIVERSITIES 3 TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT IN FURTHERANCE OF THE CHARITABLE PURPOSES OF INSTITUTIONS SUCH AS MUSEUMS, LIBRARIES AND ART GALLERIES 4 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC 5 TO FURTHER SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES THINK FIT PROVIDING THAT IN SO DOING THE CHARITY SHALL NOT RELIEVE ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER BODY FROM ITS STATUTORY OBLIGATIONS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE TITHE BARN
THE AVENUE
COMPTON
GUILDFORD
GU3 1JW
- Ffôn:
- 01483 415480
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window