ymddiriedolwyr SUDBURY AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1123466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piers Bellingham Astley Roberts | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|||||
Matthew Alexander James Martin | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Bartlett | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Riham Fadel Fahmy Aboushousha | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Martin John Royal | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Paul Michael Sweeny | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
David Pearson Watts | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Janice Francis Osborne | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
ALAN BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.