Hanes ariannol AUDIOACTIVE
Rhif yr elusen: 1123891
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.34k | £156.42k | £202.91k | £202.51k | £304.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.37k | £155.51k | £192.33k | £185.82k | £272.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £50.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £5.00k | £13.00k | £47.60k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.