ymddiriedolwyr BRITISH SOCIETY OF BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION AND CELLULAR THERAPY
Rhif yr elusen: 1125795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Harpreet Kaur | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Prof Eduardo Olavarria | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Dr Deborah Susan Richardson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Prof JOHN SNOWDEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Dr Fiona Dignan | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.