Hanes ariannol RECYKE Y'BIKE

Rhif yr elusen: 1124639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £426.04k £324.52k £388.40k £359.22k £393.84k
Cyfanswm gwariant £355.26k £313.33k £367.85k £345.48k £417.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.32k £14.38k £5.05k £6.06k £11.66k