THE CHRISTOPHER MOYES MEMORIAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of hardship, to help children, families, the elderly and people who are sick or have disabilities that are in need of financial assistance. Assistance of education to assist in the provision of education by way of financial support towards provision of education to individuals, donations to educational institutes, or donations to charities that assist with the provision of education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Durham
- Bangladesh
Llywodraethu
- 07 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- THE PREBEND TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE ROSALAND MOYES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Abigail Lucy Theresa Holt | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
RONA FELLOWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor GRAHAM JOHN KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.91k | £113.70k | £55.66k | £127.02k | £162.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.69k | £121.15k | £102.37k | £85.31k | £110.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 9 JUNE 2006 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 12 MAY 2008.
Gwrthrychau elusennol
1 THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME, AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL, AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER TO, OR FOR THE BENEFIT OF, SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING. 2 THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION, FOR THE PERIOD OF 21 YEARS FROM THE DATE OF THIS DEED, INSTEAD OF APPLYING THE INCOME OF THE CHARITY IN ANY YEAR, ACCUMULATE ALL OR ANY PART OF SUCH INCOME BY INVESTING THE SAME, AND THE RESULTING INCOME, IN ANY INVESTMENTS AUTHORISED BY THIS DEED OR BY LAW AS AN ACCRETION TO AND AS PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY, WITHOUT PREJUDICE TO THEIR RIGHT TO APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF SUCH ACCUMULATED INCOME IN ANY SUBSEQUENT YEAR AS IF THE SAME WERE INCOME FO THE CHARITY ARISING IN THE THEN CURRENT YEAR.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, DURHAM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clive Owen & Co
140 Coniscliffe Road
Darlington
DL3 7RT
- Ffôn:
- 01325349700
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window