CRANHAM COMMON TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objectives are to raise funds to purchase the open common land in Cranham (some 70acres).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Louise Daniels | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Phillipa Rose Mackie Saunders | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Laura Anne Chilcott | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Richard Harry Ian Overs | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
TIMOTHY WILLIAM OSBORNE | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|||||
Peter John Elliott | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Michael James Drake | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|
||||
Peter Rushbrooke Bass | Ymddiriedolwr | 20 September 2014 |
|
|
||||
Richard Theodore Tyson | Ymddiriedolwr | 20 September 2014 |
|
|||||
Beryl Dorothy Berry | Ymddiriedolwr | 19 September 2009 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23k | £4.32k | £2.11k | £2.13k | £2.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13k | £1.01k | £946 | £2.73k | £765 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Mai 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 MARCH 2008 as amended on 23 Apr 2025
Gwrthrychau elusennol
TO ACQUIRE, OWN AND MANAGE CRANHAM COMMON AS OPEN GRASSLAND FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF CRANHAM AND THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Wiggin Osborne Fullerlove
95 Promenade
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL50 1HH
- Ffôn:
- 01242 710206
- E-bost:
- cranhamcommontrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window