ymddiriedolwyr ROSE HILL AND DONNINGTON ADVICE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1123488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanna Rose Drohan | Cadeirydd | 13 November 2019 |
|
|
||||
Patricia Margaret Ann Elphinstone | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Alice Marie Lawhead | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Nasreen Hussain | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Jennifer Shereen Karmali | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
MARGARET WAREING | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
SUSAN GEORGINA TANNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGREET ARMITSTEAD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.