GREENBANK DRIVE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of burial facilities for the purpose of burial of Jewish people, including arranging and supervising of such burials and the consecration of burial stones, all according to the principles of the Jewish religion, at Long Lane cemetery in Liverpool.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 09 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Charles Globe | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|
||||
MICHAEL ANTHONY GLOBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFFREY SHULKIND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PHILIP SAUL ETTINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.86k | £30.66k | £31.76k | £22.97k | £19.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.76k | £18.10k | £17.86k | £18.39k | £16.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 JANUARY 2008.
Gwrthrychau elusennol
1) THE ACQUISITION OF THE SURPLUS PROPERTY AND ASSETS OF GREENBANK DRIVE HEBREW CONGREGATION AND THE CARRYING ON, AS SUCCESSORS TO THE SAID UNINCORPORATED ASSOCIATION, OF ITS CHARITABLE PURPOSE, NAMELY TO ADVANCE THE JEWISH RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE ORTHODOX TENETS THEREOF, AND THE ADOPTION AND DISCHARGE OF ITS LIABILITIES AND ENGAGEMENTS; IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING; A) TO SECURE THE CONSERVATION, MAINTENANCE, OPERATION AND MANAGEMENT OF LONG LANE CEMETERY AND ITS BUILDINGS MEMORIALS AND OTHER PHYSICAL FEATURES FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE PURPOSE OF THE BURIAL OF JEWS, INCLUDING ARRANGING AND SUPERVISING OF SUCH BURIALS AND THE CONSECRATION OF TOMBSTONES, ALL ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE JEWISH RELIGION; B) TO MAKE GRANTS IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; 2) TO PROMOTE THE GENERAL CHARITABLE PURPOSES OF THE MERSEYSIDE JEWISH COMMUNITY FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE LIVERPOOL CITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHIFFRIN HOUSE
433 SMITHDOWN ROAD
LIVERPOOL
L15 3JL
- Ffôn:
- 01517332292
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window