Hanes ariannol SOUTHPORT REST HOME
Rhif yr elusen: 1123524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £584.86k | £709.94k | £737.29k | £732.97k | £723.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £670.23k | £697.93k | £745.35k | £776.21k | £827.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.23k | £102.76k | £42.36k | £12.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.36k | £115.00k | £60.67k | £35.28k | £6.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £562.17k | £584.63k | £676.33k | £697.65k | £717.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.89k | £1.66k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £9.44k | £8.65k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £35.79k | £25.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £670.23k | £697.93k | £745.35k | £776.21k | £827.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.56k | £18.17k | £16.65k | £16.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.