ymddiriedolwyr AFRICAN COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1124327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Ajomale Evans | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Nkechi Allen Dawson | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|||||
Funmilayo Bunmi Olaniyan | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|||||
Mohammed Ansari | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Augustine Egwebe | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
Jeffrey Nsofor | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
||||
Grace Rungua | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
Taiwo Okeyene | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.