Ymddiriedolwyr FOXTON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1123552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elizabeth Ruth Mynott Ymddiriedolwr 10 November 2024
Dim ar gofnod
Benjamin Kershaw Ymddiriedolwr 17 October 2024
Dim ar gofnod
Lauren Cambridge Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Nick Penn Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Tracy Edrich Ymddiriedolwr 16 October 2024
Dim ar gofnod
Sheryl Williamson Ymddiriedolwr 28 February 2024
FOXTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Pyle Ymddiriedolwr 03 January 2024
Dim ar gofnod
Cecilia Sleigh Ymddiriedolwr 01 October 2019
FOXTON VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser