DARUL ULOOM KANTHARIA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the physical and mental health of children and orphans in India in particular Darul Uloom Kantharia Gujarat, India and across India through the provision of financial assistance, support education, accommodation, food and medical care and to work towards relief of financial need and suffering amongst victims of natural disasters
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- India
Llywodraethu
- 05 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH HAJI VALLIBHAI PATEL | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|||||
MOHMED HANIF SUFI | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TALHA SANAULLAH AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDUS SAMAD ISMAIL AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.88k | £175.98k | £88.83k | £129.28k | £204.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.90k | £40.93k | £53.71k | £186.40k | £231.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 25 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF CHILDREN AND ORPHANS IN INDIA PARTICULARLY, DARUL ULOOM ULOOM KANTHARIA, MAHMOOD NAGAR, PO KANTHARIA, DIST BHARUCH, GUJARAT, INDIA 392162 THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION, ACCOMMODATION, FOOD AND MEDICAL TREATMENT. 2 TO PROMOTE, FURTHER OR SUPPORT ANY SIMILAR CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES OR TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTIONS AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH A MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT. 3 THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER IN THE FORM OF MONEY (OR OTHER MEANS DEEMED SUITABLE) FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND/OR COUNTRIES AFFECTED (INCLUDING THE PROVISION OF MEDICAL AID).
Maes buddion
INDIA PARTICULARLY, DARUL ULOOM ULOOM KANTHARIA, MAHMOOD NAGAR, PO KANTHARIA, DIST BHARUCH, GUJARAT, INDIA 392162
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 MOSS STREET
BLACKBURN
BB1 5HW
- Ffôn:
- 01254668030
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window