Hanes ariannol WARWICKSHIRE COMMUNITY AND VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 1123402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £1.14m | £1.39m | £1.30m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £1.37m | £1.31m | £1.43m | £1.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £340.73k | £413.18k | £599.77k | £618.35k | £605.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £235.39k | £198.54k | £199.29k | £201.29k | £288.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £5.98k | £2.36k | £963 | £1.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £1.03m | £1.32m | £1.22m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.43k | £99.21k | £67.28k | £85.48k | £117.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.80m | £1.37m | £1.31m | £1.43m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.97k | £7.37k | £5.38k | £5.70k | £7.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £38.13k | £98.39k | £52.34k | £50.19k | £154.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.