WARWICKSHIRE COMMUNITY AND VOLUNTARY ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support to the Voluntary, Community and Social Enterprise Organisations through Funding and Governance advice and support , Training , Community development . Strong representation, Group support and development . Campaigning and promotion, Volunteer recruitment and good practice in Volunteer management, Direct delivery projects include Social Prescribing, Youth Employment and two Big Local areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,539,047
Roddion a chymynroddion | £4.02k | |
Weithgareddau elusennol | £1.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £108.25k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,620,636
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.62m | |
Arall | £0 |
£192 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £777,715 o 4 gontract(au) llywodraeth a £316,706 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.62m |
Pobl

42 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Coventry
- Solihull
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- CAVA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Spiers | Cadeirydd | 07 February 2022 |
|
|
||||
Joanna Querelle | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Sarah Jane Weir-Smith | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Janinah Elisha McKenzie | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Judith Ann Wildig | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Susan Cheryll Rawbone | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
Andrew Arnold Gabbitas | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.39m | £1.30m | £1.55m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.31m | £1.43m | £1.42m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £413.18k | £599.77k | £618.35k | £605.64k | £777.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £198.54k | £199.29k | £201.29k | £288.96k | £316.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.98k | £2.36k | £963 | £1.82k | £4.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £1.32m | £1.22m | £1.43m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99.21k | £67.28k | £85.48k | £117.67k | £108.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.31m | £1.43m | £1.42m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.37k | £5.38k | £5.70k | £7.27k | £8.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £98.39k | £52.34k | £50.19k | £154.55k | £188.71k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £458.21k | £444.30k | £472.04k | £520.54k | £518.06k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £14.52k | £15.68k | £16.45k | £16.41k | £16.21k | |
|
Cyfanswm asedau | £813.08k | £839.38k | £812.85k | £835.39k | £670.15k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £295.27k | £232.65k | £361.69k | £308.61k | £222.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MARCH 2008. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS (THE 'OBJECTS') ARE WITHIN THE MIDLAND AREA AND IN PARTICULAR WITHOUT LIMITATION TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE BOROUGHS OF NORTH WARWICKSHIRE, RUGBY AND NUNEATON AND BEDWORTH AND THEIR SURROUNDING AREAS, AND THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICTS OF WARWICK AND STRATFORD ON AVON AND THEIR SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT"") 3.1 TO PROMOTE ALL OR ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE FURTHERANCE OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS; 3.2 WITHOUT LIMITATION TO THE GENERALITY OF THE FORGOING TO PROVIDE RESOURCES TO INCLUDE NOT BY WAY OF LIMITATION ADVICE, GUIDANCE, MENTORING, TRAINING, SUPERVISION AND SUPPORT TO ORGANISATIONS WITH SIMILAR CHARITABLE OBJECTS IN ORDER TO ASSIST THESE ORGANISATIONS WITH THEIR CHARITABLE WORK; AND 3.3 TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ADVANCEMENT OF THESE PURPOSES AND TO BRING TOGETHER IN COUNCIL REPRESENTATIVES OF THE VOLUNTARY ORGANISATIONS, STATUTORY AUTHORITIES AND INDIVIDUALS WITHIN THE AREA OF BENEFIT WITH SEPARATE LOCAL MEMBERS COMMITTEE MEETINGS FOR EACH OF THE BOROUGHS OF NORTH WARWICKSHIRE, RUGBY AND NUNEATON AND BEDWORTH, AND THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICTS OF WARWICK AND STRATFORD ON AVON.
Maes buddion
THE MIDLANDS AREA, PARTICULARLY THE BOROUGHS OF NORTH WARWICKSHIRE, RUGBY AND NUNEATON AND BEDWORTH, AND LGDS OF WARWICK AND STRATFORD ON AVON AND THEIR SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WCAVA
4-6 Clemens Street
LEAMINGTON SPA
Warwickshire
CV31 2DL
- Ffôn:
- 01788574258
- E-bost:
- information@wcava.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window