Hanes ariannol IVYBRIDGE & DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1123577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.87k £133.01k £89.71k £96.68k £105.03k
Cyfanswm gwariant £123.14k £110.09k £102.31k £122.96k £94.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £36.93k £30.42k £21.59k £24.03k £22.99k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £41.94k £64.86k £34.93k £51.90k £38.43k