Hanes ariannol THE O'SULLIVAN FAMILY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1123757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £238.50k £183.46k £146.09k £134.81k £105.68k
Cyfanswm gwariant £345.31k £363.50k £357.85k £497.32k £490.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A