THE HACKNEY SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hackney Society organises events, produces publications & a regular newsletter, SPACES, to highlight the society's work, campaigns to protect local buildings of historical and/or architectural merit, promotes high standards of design, construction and conservation, and provide advice and support to local groups to help them improve their neighbourhoods
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hackney
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Chapman | Ymddiriedolwr | 21 September 2024 |
|
|||||
Abigail Christine Winslow | Ymddiriedolwr | 21 September 2024 |
|
|
||||
Robert James Scott Briggs | Ymddiriedolwr | 21 September 2024 |
|
|
||||
Gordon John Shrigley | Ymddiriedolwr | 21 September 2024 |
|
|
||||
Oliver Schick | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Katrina Skivington | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Julia Christine Lafferty | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.14k | £10.82k | £8.02k | £10.75k | £18.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.94k | £5.21k | £5.72k | £5.27k | £5.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 OCTOBER 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 22 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE BROADLY FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE AREA COMPRISING THE LONDON BOROUGH OF HACKNEY ("THE AREA OF BENEFIT") AND MORE SPECIFICALLY: (I) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING, ARCHITECTURE AND CONSERVATION IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT; (II) TO EDUCATE AND FOSTER PUBLIC INTEREST IN THE HISTORY, ARCHITECTURE AND CHARACTER OF THE AREA OF BENEFIT; AND (III) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HACKNEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1D GLENARM ROAD
LONDON
E5 0LY
- Ffôn:
- 07773440444
- E-bost:
- info@hackneysociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window