ymddiriedolwyr GLENDON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1123832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Phipps | Ymddiriedolwr | 06 January 2024 |
|
|
||||
Nathan Ingram | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Julie Barton | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
PETER ALAN CANDLIN | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Karen Sloan | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
Richard Clarke | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|||||
GRAHAM PATRICK | Ymddiriedolwr | 26 July 2013 |
|
|
||||
TONY FILSAK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.