BCA INDEPENDENT ADVOCACY SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BCA aims through independent advocacy, to empower people with a learning disability to live their lives as valued, responsible and enriched citizens We provide a range of advocacy services through one to one work with paid advocates and volunteers, and self advocacy through groups and outreach work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Powys
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Weale | Cadeirydd | 17 September 2014 |
|
|
||||
Vivienne Margaret Hopkins | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Rebecca Stephens | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Carol Margaret Tongue | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
Rev Neil Richard Jones | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
GEOFFREY SYKES | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
||||
RICHARD DAVID WALKER | Ymddiriedolwr | 30 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.22k | £139.71k | £119.33k | £108.27k | £64.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.26k | £114.75k | £116.87k | £130.23k | £126.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.14k | £29.14k | £14.57k | £8.35k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THE ELDERLY AND THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM ILLNESS OR DISABILITY WHETHER MENTAL OR PHYSICAL, PRIMARILY ON POWYS AND THE SURROUNDING AREA WHETHER LIVING IN RESIDENTIAL CARE OR RESIDING INDEPENDENTLY IN THEIR OWN HOMES OR WITH RELATIVES; 1 BY ASSISTING SUCH PERSONS TO OBTAIN THEIR FULL RIGHTS AND EXERCISE FULL FREEDOM OF CHOICE; 2 BY PROVIDING THEM WITH ADVOCACY SERVICES AND SUPPORT; 3 BY PROVIDING ASSISTANCE AND INFORMATION.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE POWYS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 LION YARD
BRECON
LD3 7BA
- Ffôn:
- 07974652257
- E-bost:
- bca@keme.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window