THE WISH TREE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to help families/individuals living in Flamstead, who are facing serious illness, operation or bereavement, to continue to function as normally as possible. The Wish Tree does this by providing funding towards competent childcare, domestic help and/or transport for a period of up to 1 year for families with dependents and for up to 3 months for those without dependents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Wendy Maria Freer | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Stephen Evans | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Alexandra Sarah Anita Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rosemary Clare Hickey-Colman | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
ALISON MOSS | Ymddiriedolwr | 15 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.19k | £6.89k | £2.96k | £5.77k | £4.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.79k | £6.24k | £5.86k | £7.61k | £10.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 21 Awst 2024 | 174 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 02 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 16 MARCH 2008 AS AMENDED 4 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SERIOUSLY ILL INDIVIDUALS WITHIN FAMILIES IN THE COMMUNITY OF FLAMSTEAD, AND TO SUPPORT THEIR FAMILIES IN THE EVENTUALITY OF DEATH, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS OR SERVICES TO PROVIDE ADEQUATE CHILDCARE, DOMESTIC AND TRANSPORT SERVICES. NB: DEFINITIONS OF ABOVE WORDING SERIOUSLY ILL - SUFFERING FROM TERMINAL, CRITICAL OR CHRONIC ILLNESS FAMILIES - HAVING DEPENDENT CHILDREN LIVING WITH THEM (IE CHILDREN LESS THAN 18 YEARS) COMMUNITY OF FLAMSTEAD - PERSON/FAMILY INCLUDED ON THE ELECTORAL REGISTER FOR FLAMSTEAD (HERTS, UK)
Maes buddion
FLAMSTEAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Delmerend Farm
Delmer End Lane
Flamstead
St. Albans
AL3 8ER
- Ffôn:
- 07799607320
- E-bost:
- info@thewishtreecharity.co.uk
- Gwefan:
-
thewishtreecharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window