ymddiriedolwyr THE HOSPITAL OF GOD AT GREATHAM
Rhif yr elusen: 1123540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Fenny | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Rev Rachel Wood | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Rev Rick Simpson | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||
Patricia Hancock | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Dr Kai Sander | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Robert Eden | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||
PHILIPPA SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||
Margaret Bousfield | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.