Hanes ariannol FARPLACE ANIMAL RESCUE

Rhif yr elusen: 1126812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.08m £1.53m £4.08m £5.18m £6.25m
Cyfanswm gwariant £1.01m £1.16m £3.75m £4.40m £5.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £75.00k £719.17k £1.09m £196.99k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £350.01k £305.60k £361.03k £428.32k £307.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £727.50k £502.20k £2.63m £4.55m £5.95m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £1.09m £196.99k £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £719.17k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £56.44k £38.33k £50.37k £162.95k £87.63k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £194.98k £241.77k £1.25m £691.81k £975.99k
Gwariant - Ar godi arian £143.07k £919.63k £2.51m £3.71m £4.38m
Gwariant - Llywodraethu £7.48k £6.62k £6.64k £5.20k £10.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £42.02k £26.14k £75.91k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £668.51k £0 £0 £0 £0