YAMBI AFRICA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The advancement of education within the UK in the African arts, culture and heritage. 2. Training and Development of the BME individuals and community groups in the UK and in Africa, 3. Health improvement for the BME communities in the UK and DR Congo. 4. The relief of poverty and financial hardship among the BME communities in the UK and in DR Congo
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Gwlad Belg
Llywodraethu
- 14 Mai 2008: Cofrestrwyd
- 19 Mehefin 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £490 | £1.74k | £941 | £580 | £510 | |
|
Cyfanswm gwariant | £440 | £1.68k | £891 | £560 | £496 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 31 Ionawr 2023 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 06 Ebrill 2021 | 188 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION A) FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF AFRICA WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS OR RACE. B) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE HERITAGE, ARTS AND CULTURE OF AFRICA. 2 THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF ORPHANS AND WIDOWS. 3 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH (IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS PRESENT IN THE SCHEDULE HERETO) IN THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. 4 THE PROMOTION OF ANY PURPOSE WHICH IS CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window