ymddiriedolwyr PROJECT ARUSHA
Rhif yr elusen: 1124283
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Katherine Farrington | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
Peter Thraves | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Kathryn Thraves | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Catherine Vasey | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Veronica Neild | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
NIKKETA NEWTON | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|
||||
TIM O'SULLIVAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENIS CYRIL HOMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.