Hanes ariannol RUTHERFORD ASSOCIATION FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1125613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £109.61k £95.36k £133.46k £144.98k £132.72k
Cyfanswm gwariant £155.25k £127.52k £178.10k £188.15k £156.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £6.90k £8.98k N/A