Hanes ariannol EDGWARE ADATH YISROEL CONGREGATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1123950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £573.45k £508.04k £471.23k £549.56k £651.31k
Cyfanswm gwariant £523.85k £493.35k £513.92k £515.65k £684.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £79.78k £56.99k £40.40k £41.27k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £346.64k £351.06k N/A £379.56k £462.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £226.01k £138.57k N/A £169.51k £183.74k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £800 £845 N/A £50 £4.61k
Incwm - Arall £0 £17.56k N/A £448 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £523.85k £493.35k N/A £515.65k £684.31k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.56k N/A £1.32k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 £0