Hanes ariannol LANIADO HOSPITAL UK
Rhif yr elusen: 1126356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.41m | £575.95k | £601.04k | £602.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £1.45m | £484.15k | £671.86k | £602.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.76m | £1.41m | £574.74k | £599.83k | £601.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.21k | £1.21k | £1.21k | £1.21k | £1.21k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.11m | £48.67k | £18.12k | £218.78k | £51.08k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.29m | £317.96k | £476.97k | £402.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £167.19k | £165.83k | £166.18k | £194.89k | £199.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.44k | £9.34k | £6.48k | £6.95k | £7.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £289.02k | £452.42k | £373.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.