Hanes ariannol THE COTTAGE NURSERY

Rhif yr elusen: 1133631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £395.51k £457.97k £474.09k £531.62k £551.63k
Cyfanswm gwariant £372.86k £397.84k £421.76k £497.41k £567.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £150.96k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £102.90k £95.93k £107.31k £96.64k £150.96k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £50 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £274
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £530.24k £547.01k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £887 £4.25k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £96 £92
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £497.41k £567.72k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0