THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF SAINT DUNSTAN, CRANBROOK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds to preserve church & promote public awareness of it. 110 plus members pay annual subscription. Regular events - concerts etc- including annual arts festival. Produces literature, conducts adult & school tours, makes grants towards maintenance of church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caint
Llywodraethu
- 23 Hydref 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN ANTHONY SWANN BSC | Cadeirydd | 04 June 2020 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Hawkins | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|
||||
Christopher Robin Stead | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|||||
Rev Richard David King | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
John Martyn Williams | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Michael William LLOYD | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|||||
CANON ANDREW JOHN MULRENAN MA DIPED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CONSTANCE PAULINE DABNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.47k | £20.44k | £6.68k | £10.65k | £20.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.54k | £18.27k | £1.65k | £7.31k | £15.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 SEPTEMBER 2008 AS AMENDED ON 04 SEP 2015
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE ST.DUNSTAN'S CHURCH, CRANBROOK, AS A PLACE OF CHRISTIAN WORSHIP, FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY AND THE GENERAL PUBLIC, THROUGH THE MAINTENANCE, RESTORATION, IMPROVEMENT AND ENHANCEMENT OF IT'S FABRIC AND FURNISHINGS, AND OF IT'S CHURCHYARD, TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE LOCAL COMMUNITY AND THE GENERAL PUBLIC IN THE HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE SAID CHURCH OF ST DUNSTAN'S, CRANBROOK.
Maes buddion
ST DUNSTAN'S CHURCH, CRANBROOK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church House
Stone Street
CRANBROOK
Kent
TN17 3HA
- Ffôn:
- 01580712161
- E-bost:
- fostd@btinternet.com
- Gwefan:
-
WWW.FriendsOfStDunstans.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window