BRIGHT SPARKS CHILDCARE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
childcare/education for 2-5 year olds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £106,571 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 08 Awst 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace Baumbach | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Michaela Smith | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
MELISSA JUNIPER | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
JOANNE ROSE | Ymddiriedolwr | 10 February 2017 |
|
|
||||
CAROLINE CARPENTER | Ymddiriedolwr | 24 July 2013 |
|
|
||||
DIANE ELIZABETH EMPTAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.98k | £135.77k | £177.25k | £147.41k | £178.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.94k | £142.49k | £149.06k | £172.18k | £160.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £106.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION 2 AUGUST 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY OFFERING PLAY AND EDUCATIONAL FACILITIES IN A SAFE AND STIMULATING ENVIRONMENT INCLUDING OUT OF SCHOOL HOURS AND DURING THE SCHOOL HOLIDAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT. TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF PERSONS IN THE PROVISION OF SUCH CARE, EDUCATION AND RECREATIONAL ACTIVITIES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, KENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O WARDEN HOUSE PRIMARY SCHOOL
BIRDWOOD AVENUE
DEAL
CT14 9SF
- Ffôn:
- 01304389852
- E-bost:
- committeebsccc@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window