NORTH WALES REPTILE AND RAPTOR SANCTUARY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NWRR is a sanctuary for birds of prey and reptiles, both wild and captive bred. Animals coming into the sanctuary can be in very poor condition and in need of extensive veterinary help and our remit is to get these back to good health and then try to find suitable re-homes. We also educate: authorities, the publicand retailers to the complex, needs of these animals and the long term commitment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
- 02 Mai 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.41k | £24.26k | £20.20k | £19.32k | £13.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.63k | £24.63k | £20.65k | £19.41k | £13.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 18 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 11 Ionawr 2019 | 165 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 31 Awst 2017 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 28 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOUR TOWARDS ANIMALS BY PROVIDING APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT AND SECURITY FOR ANIMALS WHICH ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT, POOR CIRCUMSTANCES OR ILL USAGE AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window