ymddiriedolwyr MONTGOMERYSHIRE FAMILY CRISIS CENTRE
Rhif yr elusen: 1124411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Murray Drummond Simpson | Cadeirydd | 23 October 2014 |
|
|||||
Natalie Davies | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Judith Baker | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
David Graham Foulkes | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Colin Leslie Rowe | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Jeff Hurford | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Mary Miller | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
Rev Janet Margaret Day | Ymddiriedolwr | 24 August 2015 |
|
|||||
Sophia Nazar | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.