Hanes ariannol TUNZA'S PRIDE

Rhif yr elusen: 1126994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £116.06k £106.15k £104.76k £104.75k £102.20k
Cyfanswm gwariant £113.94k £88.30k £136.17k £143.41k £106.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £32.00k £36.00k N/A N/A N/A