Hanes ariannol LITTLE BEARS DAY CARE
Rhif yr elusen: 1124274
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.26k | £303.00k | £274.10k | £302.10k | £344.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £277.64k | £286.82k | £277.56k | £299.23k | £361.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.