Hanes ariannol VICTORY INTERNATIONAL CHURCH UK

Rhif yr elusen: 1124080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £34.63k £51.16k £6.66k £5.37k £30.85k
Cyfanswm gwariant £35.66k £33.00k £4.38k £4.69k £13.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A