ABERGELE COMMUNITY ACTION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Abergele Community Action aims to extend activities and opportunities for local people especially young people through a range of activities including foodbank and money advice as well as a youth inclusion project known as Abergele Youth Shed with opportunities for education and training as well as work experience and volunteering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £44,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- ABERGELE YOUTH ACTION LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Marie Woolley | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Pauline Susan Heap-Williams | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
Tracey Anne Brennan | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|||||
Alan Hunter | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Charles Martin McCoubrey | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
RICHARD PAUL TAVERNOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.98k | £237.45k | £227.44k | £227.44k | £397.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.48k | £200.67k | £205.03k | £205.03k | £360.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.09k | £13.27k | £44.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 11 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09/12/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 26/06/2015
Gwrthrychau elusennol
3. THE COMPANY'S OBJECTS SHALL INCLUDE TO ADVANCE IN LIFE AND HELP PEOPLE IN ABERGELE AND SURROUNDING AREA, WITH A SPECIAL EMPHASIS ON THOSE YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 10 AND 25, THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN IHE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR WELLBEING AND CONDITIONS OF LIFE; (B) THE PROVISION OF SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR WELLBEING, SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
ABERGELE AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Platform 2
Abergele and Pensarn Station
Station Approach
Abergele Pensarn
Conwy
LL22 7PQ
- Ffôn:
- 07709552336
- E-bost:
- info@abergeleaction.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window