ymddiriedolwyr THE CHURCH OF PENTECOST - UK
Rhif yr elusen: 1123975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lord Elorm Donkor | Cadeirydd | 18 September 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Addo Simpson | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Samuel Owusu-Ansah | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Rev Abraham Arthur | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Rev Michael Tedeku | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Rev Edmund Yeboah Appiah | Ymddiriedolwr | 22 November 2020 |
|
|
||||
Rev Kwaku Frempong-Boadu | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Rev EMMANUEL DANSO | Ymddiriedolwr | 13 February 2016 |
|
|
||||
REV GEORGE KWAKU KORANKYE | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.