Hanes ariannol HOPEFUL FUTURES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1123984
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/03/2011 19/03/2012 19/03/2013 19/03/2014 19/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.55k £3.53k £3.81k £3.86k £3.50k
Cyfanswm gwariant £6.36k £5.25k £6.36k £4.86k £6.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A