Hanes ariannol THE FATHER'S HOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 1124005
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 30/06/2016
Cyfanswm Incwm Gros £222.89k £113.79k £10.48k £12.92k £18.87k
Cyfanswm gwariant £185.00k £126.07k £37.89k £32.46k £25.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0