Hanes ariannol ROJ WOMEN ASSOCIATION - KURDISH AND TURKISH WOMEN'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1125572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.56k £143.89k £157.65k £154.38k £177.34k
Cyfanswm gwariant £45.84k £122.70k £143.15k £142.41k £156.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.56k N/A N/A N/A