Ymddiriedolwyr CHARTERED INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERING SURVEYORS
Rhif yr elusen: 1131469

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Navin | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Genna Rourke | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Mark Coates | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Jim McCluskey | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Bernice Cowton | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Afsheen Ul-Haq | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Daniel Wai Sum | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Mark White | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Laxman Ghimire | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Alison Watson | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Alexandra Pearsall | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Lewis Jefferson | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Marek Suchocki | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Russell Welsh | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Batsetswe Motsumi | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Adam Holmes | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Peter Hallsworth FCInstCES | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr Andrew Evans FCInstCES | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
MR CHRIS BIRCHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.