Hanes ariannol HAVEN TRUST SUPPORTING PEOPLE LIMITED

Rhif yr elusen: 1125210
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £334.29k £360.64k £353.01k £301.82k £189.25k
Cyfanswm gwariant £348.88k £319.08k £313.59k £307.71k £261.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £166.97k £179.02k £173.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £159.59k £0 £0 N/A N/A