SUE YOUNG CANCER SUPPORT IN LEICESTERSHIRE AND RUTLAND

Rhif yr elusen: 1124057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sue Young Cancer Support in Leicestershire and Rutland provides practical and emotional support to anyone affected by a cancer diagnosis in Leicester, Leicestershire and Rutland. Our services are available to cancer patients, their families and carers. Our support can last for many weeks, months or even years - as long as it is needed by the individual.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £126,896
Cyfanswm gwariant: £217,797

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Rutland
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169791 SUPPORTING CONFIDENCE THROUGH EXERCISE
  • 11 Gorffennaf 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156733 "20-20 VOICE" CANCER
  • 14 Mai 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SUE YOUNG CANCER SUPPORT IN LEICESTERSHIRE AND RUTLAND (Enw gwaith)
  • COPING WITH CANCER IN LEICESTERSHIRE AND RUTLAND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Courtney Nangle Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
Amarjit Singh Bhaur Ymddiriedolwr 26 October 2022
Dim ar gofnod
William Richmond Ymddiriedolwr 30 July 2020
ZOUCH AND BEAUMONT STOUGHTON CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
STOUGHTON VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.99k £211.76k £206.42k £166.19k £126.90k
Cyfanswm gwariant £214.06k £157.87k £247.99k £263.69k £217.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £56.62k £113.68k £74.03k £67.94k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 08 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 21 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 21 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 09 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 09 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SUE YOUNG CANCER SUPPORT
HELEN WEBB HOUSE
35 WESTLEIGH ROAD
LEICESTER
LE3 0HH
Ffôn:
01162230055