Hanes ariannol CATHEDRAL INTERNATIONAL - ASSEMBLY OF GOD

Rhif yr elusen: 1123909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.49m £1.32m £1.41m £1.87m £2.35m
Cyfanswm gwariant £1.31m £897.98k £1.66m £1.91m £2.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £1.01m £1.41m £1.54m £1.84m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.43m £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £1.41m £1.54m £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £7.60k £326.41k £0
Incwm - Arall £56.73k £313.23k £0 £0 £513.64k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £578.53k £0 £0 £580.93k £1.30m
Gwariant - Ar godi arian £227.24k £897.98k £1.27m £1.33m £1.46m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £507.25k £0 £395.44k £0 £1.16k